KRS 0000415094
NIP9512354680
REGON14605690600000
NazwaVIRGIN MOBILE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIRGIN MOBILE POLSKA
Data rejestracji 20 mar 2012 (12 lat temu) 20 mar 2012
Data usunięcia 01 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WYNALAZEK, 1, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 65833800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512354680
data rejestracji 17 maj 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #619 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #774 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMXAVIER NIEL
Beneficjent
1967-08-25
MAREK JANUSZ CHRUŚCIEL
reprezentant
MACIEJ PAWEŁ SWAT
reprezentant
GRZEGORZ ANDRZEJ BARTOSIK
reprezentant
BEMYMOBILE LTD.
Wspólnik
2012-03-20
2014-11-26
111.354 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.567.700,00 ZŁOTYCH
DIRLANGO TRADING & INVESTMENST LIMITED.
Wspólnik
2013-02-19
2020-07-20
22.663 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.133.150,00 ZŁOTYCH
VMCEE B.V.
Wspólnik
2014-11-26
2020-10-08
111.437 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.571.850,00 ZŁOTYCH
FARLEDICO INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2020-07-20
2020-10-08
68.008 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.400.400,00 ZŁOTYCH
VEGUEROS LIMITED
Wspólnik
2020-07-20
2020-10-08
272.033 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.061.650,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2020-10-08
2022-07-01
1316676 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65833800 ZŁ
01580860900000
MAREK JANUSZ CHRUŚCIEL
Prokurent
2020-08-24
2020-09-17
SAMOISTNA
MARCIN ANDRZEJ WIECZORKOWSKI
Prokurent
2014-02-28
2014-10-10
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UMOCOWANY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM.
ROBERT MARSZAŁEK
Prokurent
2012-11-26
2014-02-28
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
BEATA MAŁOWIECKA
Prokurent
2014-10-10
2020-08-24
PROKURA SAMOISTNA
DIPESH CHBEDA
Członek Organu Nadzoru
2012-11-26
2013-09-13
KRISTIAN MYRUP
Członek Organu Nadzoru
2012-11-26
2013-09-13
JAN ŁUKASZ WEJCHERT
Członek Organu Nadzoru
2012-11-26
2020-10-08
PETER STEPHENS
Członek Organu Nadzoru
2013-09-13
2014-10-10
ALAN GOW
Członek Organu Nadzoru
2013-09-13
2018-04-26
EDOUARD MUULS
Członek Organu Nadzoru
2014-10-10
2020-10-08
BORIS NEMSIC
Członek Organu Nadzoru
2014-11-26
2018-01-22
DIPESH CHHEDA
Członek Organu Nadzoru
2016-01-18
2016-12-30
EMMANUELLE STRAUVEN
Członek Organu Nadzoru
2016-12-20
2017-05-23
DOMINIC HALFPENNY
Członek Organu Nadzoru
2018-01-22
2020-10-08
XAVIER NIEL
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
HENRIK JUUEL
PREZES ZARZĄDU
2012-03-20
2013-12-30
TOMASZ ANTONI GNIEWEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-20
2013-12-30
TOMASZ ANTONI GNIEWEK
PREZES ZARZĄDU
2013-12-30
2014-06-03
JONATHAN GILES THACKRAY
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-12-30
2015-10-21
ROBERT WILLIAM SHARDLOW
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-02-28
2014-10-10
MARIO CVITKOVIĆ
PREZES ZARZĄDU
2014-10-10
2015-07-01
BEATA MAŁGORZATA ZBOROWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-10-10
2016-01-18
GRAŻYNA ANNA PIOTROWSKA OLIWA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-01
2020-09-17
WOJCIECH UCHMAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-01-18
2020-09-17
GRZEGORZ ANDRZEJ BARTOSIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-17
2022-07-01
2012-03-20
2012-08-14
DELFONI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-03-20
2012-04-18
SARMACKA, 1B, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
2012-05-17
2015-07-01
DOMANIEWSKA, 49, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2015-07-01
2021-04-01
UL. WOŁODYJOWSKIEGO, 42, WARSZAWA, 02-724, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie