KRS 0000540847
NIP9542746551
REGON24344405900000
NazwaPREMIUM MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPREMIUM MOBILE
Data rejestracji 02 lut 2015 (10 lat temu) 02 lut 2015
Data usunięcia 31 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 61A, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9751000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 9751000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji975100
Dane podatkowe
NIP 9542746551
data rejestracji 22 sty 2014
status Czynny
16124062921111001066314036
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
56124062921111001086828234
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
52124062921111001086828306
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
58124062921111001085677293
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
82105015621000009080530885
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
37105015621000009030728209
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
46102010260000110205412848
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
90105015621000009030728225
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4743Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPIOTR JANIK
reprezentant
MARCIN ANDRZEJ WIECZORKOWSKI
reprezentant
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
ZOLTAN VARGA
Członek Organu Nadzoru
2017-02-10
2019-05-31
GABOR ILLES
Członek Organu Nadzoru
2017-02-10
2018-04-18
PIOTR JANIK
Członek Organu Nadzoru
2018-01-25
2018-02-06
WOJCIECH WIKTOR PYTEL
Członek Organu Nadzoru
2018-04-18
2019-05-31
TOMASZ PIOTR SZELĄG
Członek Organu Nadzoru
2018-04-18
2019-05-31
KRZYSZTOF GRYCZMAN
Członek Organu Nadzoru
2015-02-02
2015-10-23
TOMASZ EMIL WERON
Członek Organu Nadzoru
2015-02-02
2015-10-23
KRZYSZTOF JAKUB ŁUDZIK
Członek Organu Nadzoru
2015-10-23
2017-02-10
ANDRZEJ FRANCESCO AGRIA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-23
2017-02-10
RAFAŁ WITOLD SOSNA
Członek Organu Nadzoru
2017-02-10
2019-05-31
IWONA KALITA
Prokurent
2015-05-28
2015-10-23
PROKURA SAMOISTNA
MAREK BOLESŁAW CIEŚLA
Prokurent
2015-10-23
2017-07-20
PROKURA SAMOISTNA
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
UPRAWNIENIA POŚREDNIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWEGO POLSATU S.A., SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A. W PRZYPADKU, GDY JEST POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH - SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z JAKIMKOLWIEK INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU; LUB B. W PRZYPADKU, GDY NIE JEST POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH - SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DOWOLNYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
DARIUSZ HENRYK CHLASTAWA
PREZES ZARZĄDU
2015-02-02
2016-10-06
DARIUSZ HENRYK CHLASTAWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-10-06
2018-02-06
MARCIN ANDRZEJ WIECZORKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-10-06
2019-05-31
PIOTR ROBERT KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2017-05-09
2019-05-31
PIOTR JANIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-06
2019-05-31
DARIUSZ HENRYK CHLASTAWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-04-18
2019-05-31
2015-02-02
2018-01-25
UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO, 31, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA
2018-01-25
2018-06-07
UL. PRZEMYSŁAWA GINTROWSKIEGO, 31, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA
Analiza wykonalności projektu badawczo - rozwojowego aplikacji mobilnej dla innowacyjnej usługi Premium Mobile
61 500,00 zł
42 500,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie