KRS 0000023013
NIP5262285153
REGON01285690900000
NazwaIT POLPAGER SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaIT POLPAGER
Data rejestracji 27 cze 2001 (23 lata temu) 27 cze 2001
Data usunięcia 31 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 61A, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji40000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARTA KATARZYNA KOCHAŃSKA PIRÓG
Prokurent
2002-08-28
2010-03-26
ŁĄCZNA
BOGUSŁAW MIECZYSŁAW RZEWUSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-27
2005-06-20
JACEK JERZY SZYMOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-27
2005-06-20
ZBIGNIEW KOSTRZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-27
2002-08-28
MONIKA GAŁAT
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2005-06-20
DARIUSZ TRZECIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-11
2010-09-20
AGNIESZKA MIKSA
Członek Organu Nadzoru
2008-08-26
2008-10-08
ADAM KURIAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-08
2010-07-12
JANUSZ KALISZYK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-12
2010-09-20
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ ŻAK
Członek Organu Nadzoru
2010-08-16
2011-10-21
JACEK FELCZYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-20
2011-08-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM
WALDEMAR ŚLĘCZKA
PREZES ZARZĄDU
2001-06-27
2002-08-28
WŁADYSŁAW BAWIEC
PREZES ZARZĄDU
2002-08-28
2005-06-20
ANDRZEJ KRYSIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-20
2007-06-11
MARIUSZ WOJCIECH POKOJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-20
2006-03-16
ARTUR HENRYK CHYŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-30
2007-06-11
MARIUSZ WOJCIECH POKOJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-07
2008-02-11
ALDONA BOGUSŁAWA GÓRA SAWICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-11
2008-10-08
MARCIN BAUER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-08
2010-03-26
SEBASTIAN KONRAD WYDRA
PREZES ZARZĄDU
2010-03-26
2010-09-20
JANUSZ LEONARD KALISZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-20
2013-07-04
2001-06-27
2002-10-11
ŻURAWIA, 24, WARSZAWA, 00-515, WARSZAWA, POLSKA
2002-10-11
2015-03-04
PAWIA, 55, WARSZAWA, 01-030, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie