KRS 0000621323
NIP5262322227
REGON01496181700000
NazwaGRUPA REZYDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaGRUPA REZYDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 lip 2016 (8 lat temu) 01 lip 2016
Data usunięcia 13 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MARSZAŁKOWSKA, 142, WARSZAWA, 00-061, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5262322227
data rejestracji 27 maj 2002
status Czynny
09109028510000000108669534
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
15109028510000000111739088
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
18109028510000000147190885
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
19109028510000000111032953
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
25109028510000000105777773
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
26109011020000000119820825
SANPL 1 Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA
36109028510000000108670018
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
43109028510000000112571717
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
51109011020000000101211313
SANPL 1 Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA
51109028510000000115235581
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAREZYDENT INVESTMENT SCSP
Wspólnik
2016-07-01
2018-06-13
Wspólnik
2016-07-01
2018-06-13
36249435500000
JACEK JERZY SZYMOŃSKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW LECH FIGARSKI
zgłaszający - członek zarządu
JACEK JERZY SZYMOŃSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST GRUPA REZYDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: WALDEMAR ŚLĘCZKA-PREZES ZARZĄDU, MONIKA GAŁAT NIPOCHORSKA-WICEPREZES ZARZĄDU ORAZ EWA TERESA KILUK-CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2016-07-01
2018-06-13
36249435500000
2016-07-01
2018-06-13
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-07-01
2018-06-13
GRUPA REZYDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-07-01
2018-06-13
UL. MARSZAŁKOWSKA, 142, WARSZAWA, 00-061, WARSZAWA, POLSKA
2016-07-01
2018-06-13
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2016-07-01
2018-06-13
5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
2016-07-01
2018-06-13
5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2016-07-01
2018-06-13
5630Z - PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
2016-07-01
2018-06-13
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-07-01
2018-06-13
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2016-07-01
2018-06-13
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2016-07-01
2018-06-13
7912Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
2016-07-01
2018-06-13
8230Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
2016-07-01
2018-06-13
9329Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie