KRS 0000265333
NIP6751279514
REGON35656430400000
NazwaCENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBILTEK SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBILTEK
Data rejestracji 11 paź 2006 (18 lat temu) 11 paź 2006
Data usunięcia 27 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JÓZEFIŃSKA, 2, KRAKÓW, 30-529, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 212842,20 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 212842,20 PLN
Wartość nominalna akcji0,20 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1064211
Dane podatkowe
NIP 6751279514
data rejestracji 20 wrz 2002
status Czynny
19114010100000207416001005
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
24114010100000207416001012
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
35114010100000207416001008
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
54114020620000207416001014
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
62114010100000207416001007
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
89114010100000207416001006
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMACIEJ PAWEŁ LANGMAN
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MACIEJ PAWEŁ LANGMAN
Beneficjent
DARIUSZ PROŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-11
2007-02-13
ROBERT ARTUR DZIUBŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-11
2016-05-17
MAREK KOBIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-11
2016-05-17
PIOTR ZADRĄG
Członek Organu Nadzoru
2006-10-11
2007-08-21
DOROTA UBYSZ
Członek Organu Nadzoru
2006-10-11
2007-02-13
KRZYSZTOF MARIUSZ CETNAROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-21
2007-12-28
ZBIGNIEW POWIERŻA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-21
2012-04-03
PIOTR POPŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-01-14
2021-07-16
ARTUR KRAKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2021-07-16
2023-01-27
SEBASTIAN MILLINDER
Członek Organu Nadzoru
2021-07-16
2023-01-27
MACIEJ PAWEŁ LANGMAN
Beneficjent
POSIADACZ 90% UDZIAŁÓW MBL SP Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBILTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH OSÓB, W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ PRAWEM, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁJACYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH OSÓB, W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ PRAWEM, O ILE WARTOŚĆ TAKIEGO ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA NIE PRZEKRACZA KWOTY 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH), DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ZAŚ W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB DOKONYWANIA ROSPORZĄDZEŃ PRAWEM , O ILE WARTOŚĆ TAKIEGO ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRZEKRACZA KWOTĘ 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH), DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PRZEMYSŁAW LECH FIGARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-17
2017-10-04
MACIEJ LANGMAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-10-04
2019-01-31
MACIEJ LANGMAN
PREZES ZARZĄDU
2019-01-31
2023-01-27
KRZYSZTOF MARIUSZ CETNAROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-11
2007-02-26
DOROTA UBYSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-13
2007-02-26
DOROTA UBYSZ
PREZES ZARZĄDU
2007-02-26
2019-01-31
ANDRZEJ WIESŁAW BUDZIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-26
2019-01-31
2006-10-11
2014-10-29
BOŻEGO CIAŁA, 31, KRAKÓW, 31-059, KRAKÓW, POLSKA
2014-10-29
2014-12-10
GAZOWA, 16, KRAKÓW, 31-060, KRAKÓW, POLSKA
2014-12-10
2016-08-16
PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 2, WARSZAWA, 00-030, WARSZAWA, POLSKA
2016-08-16
2017-11-06
UL. GAZOWA, 16, KRAKÓW, 31-060, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie