KRS 0000026497
NIP5262322227
REGON01496181700000
Nazwa"REZYDENT" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaREZYDENT
Data rejestracji 10 lip 2001 (23 lata temu) 10 lip 2001
Data usunięcia 07 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MARSZAŁKOWSKA, 142, WARSZAWA, 00-061, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 191003000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 191003000,00 PLN
Wartość nominalna akcji20,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji9550150
Dane podatkowe
NIP 5262322227
data rejestracji 27 maj 2002
status Czynny
88109028510000000116801465
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
95109028510000000105775058
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
09109028510000000108669534
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
15109028510000000111739088
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
18109028510000000147190885
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
19109028510000000111032953
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
25109028510000000105777773
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
26109011020000000119820825
SANPL 1 Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA
36109028510000000108670018
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
43109028510000000112571717
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAJACEK JERZY SZYMOŃSKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW LECH FIGARSKI
zgłaszający - członek zarządu
PATRYCJA SZYMOŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-10
2002-07-15
ZDZISŁAW POLAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-10
2001-09-19
GRAŻYNA MAŁGORZATA PYSZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-10
2001-09-19
JACEK JERZY SZYMOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2016-12-07
MONIKA GAŁAT NIPOCHORSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-13
2006-12-18
PATRYCJA SZYMOŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-28
2008-11-03
BOGUSŁAW MIECZYSŁAW RZEWUSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-10
2007-08-28
WALDEMAR ŚLĘCZKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-10
2002-11-13
WALDEMAR ŚLĘCZKA
Członek Organu Nadzoru
2006-12-18
2007-08-28
VIOLETTA SZYMOŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-28
2016-12-07
MONIKA GAŁAT NIPOCHORSKA
Prokurent
2008-11-03
2010-05-04
RODZAJ PROKURY: ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA: DZIAŁANIE ŁĄCZNE Z DRUGIM PROKURENTEM
EWA TERESA KILUK
Prokurent
2008-11-03
2010-05-04
RODZAJ PROKURY: ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA: DZIAŁANIE ŁĄCZNE Z DRUGIM PROKURENTEM
EWA TERESA KILUK
Prokurent
2002-11-13
2007-08-28
SAMOISTNA
JACEK JERZY SZYMOŃSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR URBAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-10
2002-11-13
EWA KILUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-04
2016-12-07
WALDEMAR ŚLĘCZKA
PREZES ZARZĄDU
2002-11-13
2006-12-18
MONIKA GAŁAT NIPOCHORSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-12-18
2007-08-28
BOGUSŁAW RZEWUSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-28
2008-05-27
MONIKA GAŁAT - NIPOCHORSKA
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2007-08-28
2008-11-03
EWA TERESA KILUK
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2007-08-28
2008-11-03
MAREK RUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-11-03
2010-05-04
WALDEMAR ŚLĘCZKA
PREZES ZARZĄDU
2010-05-04
2016-12-07
MONIKA GAŁAT NIPOCHORSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-05-04
2016-12-07
2001-07-10
2002-03-18
ŻURAWIA, 24, WARSZAWA, 00-515, WARSZAWA, POLSKA
2002-03-18
2002-04-24
JASNA, 2, WARSZAWA, 00-013, WARSZAWA, POLSKA
2002-04-24
2002-11-13
JASNA, 2/4, WARSZAWA, 00-013, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie