KRS 0000257564
NIP6762321160
REGON12025856000000
NazwaPARTNERZY INWESTYCYJNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPARTNERZY INWESTYCYJNI
Data rejestracji 23 maj 2006 (18 lat temu) 23 maj 2006
Data usunięcia 03 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIĘKNA, 68, WARSZAWA, 00-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@PARTNERZY-INWESTYCYJNI.PL
Dane podatkowe
NIP 6762321160
data rejestracji 15 cze 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHJAKUB MICHAŁ PLACUCH
Beneficjent
JAKUB MICHAŁ PLACUCH
reprezentant
WŁADYSŁAW KRAUS
Członek Organu Nadzoru
2009-10-06
2010-10-04
PRZEMYSŁAW LECH FIGARSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-01-04
2012-08-23
WOJCIECH CHABASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-01-04
2008-09-30
AGATA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-01-04
2009-03-26
MACIEJ ŁAKOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-30
2009-10-06
TOMASZ PIOTR RZESKI
Członek Organu Nadzoru
2010-10-04
2014-07-11
JAKUB MICHAŁ PLACUCH
Członek Organu Nadzoru
2014-07-11
2017-01-03
PIOTR SZULEC
Członek Organu Nadzoru
2008-09-30
2016-05-16
TOMASZ LALIK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-30
2017-01-03
RADOSŁAW NIKIEL
Członek Organu Nadzoru
2009-10-06
2010-10-04
TOMASZ RZESKI
Wspólnik
2008-01-04
2017-01-03
4.324 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 216.200 ZŁ
WOJCIECH CHABASIEWICZ
Wspólnik
2006-05-23
2009-03-26
1926 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.300 ZŁOTYCH
MACIEJ PIECZKOWSKI
Wspólnik
2008-01-04
2017-01-03
4.324 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 216.200 ZŁ
Wspólnik
2008-09-30
2020-07-03
8000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ
07042536300000
JOANNA PIECH
Wspólnik
2009-03-26
2009-04-16
4.324 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 216.200 ZŁ
JAKUB MICHAŁ PLACUCH
Likwidator
2018-08-20
2020-07-03
JAKUB MICHAŁ PLACUCH
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU.
TOMASZ PIOTR RZESKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-26
2010-10-04
WOJCIECH LESZEK MARYAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-03-26
2011-02-25
MICHAŁ JERZY GLASENAPP
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-26
2010-10-04
MICHAŁ JERZY GLASENAPP
PREZES ZARZĄDU
2010-10-04
2016-05-16
MICHAŁ JERZY GLASENAPP
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-16
2018-08-20
BEATA MALINOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-02-25
2016-05-16
WOJCIECH LESZEK MARYAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-01-03
2017-03-09
WOJCIECH CHABASIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-05-23
2008-01-04
MACIEJ JERZY PIECZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-05
2009-03-26
TOMASZ PIOTR RZESKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-05
2009-03-26
2006-05-23
2018-08-20
PARTNERZY INWESTYCYJNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-05-23
2011-10-03
SOBIESKIEGO, 3, KRAKÓW, 31-136, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie