KRS 0000249744
NIP1070003056
REGON14038819700000
NazwaNORDISK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNORDISK POLSKA
Data rejestracji 25 sty 2006 (19 lat temu) 25 sty 2006
Data usunięcia 12 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 61A, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 36730000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1070003056
data rejestracji 17 sty 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWNORDISK MOBILTELEFON AB
Wspólnik
2006-01-25
2009-07-24
36.730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.730.000 ZŁOTYCH
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Wspólnik
2009-07-24
2009-09-29
7.346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.346.000,00 ZŁ
Wspólnik
2009-09-08
2009-09-29
29.384 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.384.000,00 ZŁ
01097460000000
Wspólnik
2009-09-29
2020-02-12
36.730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.730.000,00 ZŁ
01130796800000
JERZY PIOTR OBRĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-06-24
2010-06-25
KRZYSZTOF CAJBEL
Członek Organu Nadzoru
2010-06-25
2010-09-17
WOJCIECH WIKTOR PYTEL
Członek Organu Nadzoru
2012-06-14
2020-02-12
KRZYSZTOF RYSZARD CAJBEL
Członek Organu Nadzoru
2012-06-14
2013-01-10
MACIEJ GLAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-14
2016-01-07
JACEK FELCZYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-01-10
2020-02-12
WOJCIECH MAREK KUDLICKI
Członek Organu Nadzoru
2016-01-07
2020-02-12
JOHAN PONTUS JOBÉR
Członek Organu Nadzoru
2008-05-20
2009-07-24
KARINA WŚCIUBIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-07-24
2009-09-29
PAWEŁ MILLER
Członek Organu Nadzoru
2009-07-24
2010-06-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARTUR SYLWESTER ZAWADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-25
2006-07-11
ARNFINN LARS ROSTE
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-11
2008-05-20
WOJCIECH ANDRZEJ KAMIENIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-11
2008-10-30
WOJCIECH ANDRZEJ KAMIENIECKI
PREZES ZARZĄDU
2008-10-30
2010-06-25
JOHAN PONTUS JOBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-11
2008-05-20
MARIUSZ ZBIGNIEW CHMIELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-11
2009-07-24
ANDRZEJ AUGUST ZAWIERUCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-24
2010-01-20
KRZYSZTOF JAN KWIECIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-24
2010-01-20
GRZEGORZ MAŁETKA
CZŁONEK ZARZADU
2010-01-20
2020-02-12
ZBIGNIEW JERZY KOSTRZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-20
2010-06-25
2006-01-25
2006-11-21
POLSKIE SIECI DYSPOZYTORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-11-21
2006-12-14
NORDISK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-01-25
2006-11-21
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2006-11-21
2007-11-09
CYBERNETYKI, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
2007-11-09
2009-03-09
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 162A, WARSZAWA, 02-342, WARSZAWA, POLSKA
2009-03-09
2011-03-30
BUKOWIŃSKA, 26 "B", WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
2011-03-30
2016-01-07
POSTĘPU, 3, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie