KRS 0000054552
NIP1132100070
REGON01488871800000
NazwaPOWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE "POLSAT" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE "POLSAT"
Data rejestracji 19 paź 2001 (23 lata temu) 19 paź 2001
Data usunięcia 11 lip 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 61A, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 27075000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 27075000,00 PLN
Wartość nominalna akcji30,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji902500
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.ELŻBIETA MARIA ZIARKOWSKA
Likwidator
2013-07-23
2014-07-11
ANNA HENRYKA HORSECKA
Likwidator
2013-07-23
2014-07-11
KATARZYNA ZOFIA JAKÓBIŃSKA
Likwidator
2013-07-23
2014-07-11
ZDZISŁAW GACA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2014-07-11
ANDRZEJ WŁADYSŁAW KOSINIAK KAMYSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2003-05-19
JÓZEF WOJCIECH HOZER
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2014-07-11
ERYK WALKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2014-07-11
TOMASZ HOLC
Członek Organu Nadzoru
2004-08-18
2005-09-12
ANDRZEJ WIKTOR WITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-12
2013-10-04
SŁAWOMIR KRZYSZTOF SYKUCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2004-08-18
MARCIN BĄCAL
Członek Organu Nadzoru
2013-10-04
2014-07-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
ANNA HENRYKA HORSECKA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-19
2013-07-23
ROBERT MACIEJ WOŹNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-19
2002-05-13
KRZYSZTOF DARIUSZ GÓRA
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2004-03-17
2005-09-12
KATARZYNA ZOFIA JAKÓBIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2004-03-17
2013-07-23
MAŁGORZATA IZABELA KIEPURA CZUBACKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-09-12
2009-09-11
ELŻBIETA MARIA ZIARKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-11
2013-07-23
2001-10-19
2013-07-23
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE "POLSAT" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-10-19
2002-05-13
JANA PAWŁA II, 12, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2002-05-13
2005-01-31
OSTROBRAMSKA, 77, WARSZAWA, 04-118, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie