KRS 0000170349
NIP5272409303
REGON01552091400000
Nazwa"MEGADEX SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEGADEX SERWIS
Data rejestracji 08 wrz 2003 (21 lat temu) 08 wrz 2003
Data usunięcia 23 mar 2021 23 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ADAMA MICKIEWICZA, 63, WARSZAWA, 01-625, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9785500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272409303
data rejestracji 24 lip 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKTOMASZ HOLC
reprezentant
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
Wspólnik
2003-09-08
2017-01-26
9519 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4759500 ZŁOTYCH
01090233800000
Wspólnik
2004-12-01
2013-12-06
25.929 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.964.500,00 ZŁOTYCH
01721658600000
Wspólnik
2012-03-12
2013-12-06
14.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.300.000,00 ZŁOTYCH
01249321700000
Wspólnik
2013-12-06
2014-07-22
40.529 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.264.500,00 ZŁ
01556730100000
Wspólnik
2016-06-09
2021-03-23
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁ
01586767000000
MONIKA BEATA KUROWSKA
Prokurent
2006-11-21
2021-03-23
SAMODZIELNA
ANETA LATO ŻUCHOWSKA
Prokurent
2009-09-11
2016-02-12
SAMOISTNA (SAMODZIELNA)
STEFAN OBSZARSKI
Prokurent
2009-09-11
2011-05-04
SAMOISTNA (SAMODZIELNA)
SŁAWOMIR KRZYSZTOF SYKUCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-01
2020-11-17
DANUTA KALISZUK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-01
2011-05-04
TERESA GUGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-11
2014-03-27
PIOTR WAWRZYNOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-05-04
2012-08-20
IWONA MARIA TABAKIERNIK WYSŁOCKA
Członek Organu Nadzoru
2011-08-05
2021-03-23
BOŻENA GRYBALOW
Członek Organu Nadzoru
2014-03-27
2021-03-23
TOMASZ GILLNER GORYWODA
Członek Organu Nadzoru
2020-11-17
2021-03-23
JAROSŁAW JĘDRYCH
Członek Organu Nadzoru
2004-12-01
2005-08-10
SŁAWOMIR KRZYSZTOF SYKUCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-08
2004-04-16
GAWEŁ ROMAN JAROSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-08
2004-04-16
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
UPRAWNIENIA POŚREDNIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ELEKTRIM S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POPRZEZ KONTROLOWANE PRZEZ SIEBIE PODMIOTY POSIADA POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MEGADEX SERWIS SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARZĄD WIELOOSOBOWY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ HOLC
PREZES ZARZĄDU
2003-09-08
2021-03-23
STEFAN OBSZARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-01
2009-09-11
2003-09-08
2004-08-03
SPV PĄTNÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-08
2006-04-06
PAŃSKA, 81/83, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
2006-04-06
2007-01-03
GDAŃSKA, 14, WARSZAWA, 01-691, WARSZAWA, POLSKA
2007-01-03
2008-09-16
A. MICKIEWICZA, 63, WARSZAWA, 01-625, WARSZAWA, POLSKA
2010-09-17
2017-01-26
A.MICKIEWICZA, 63, WARSZAWA, 01-625, WARSZAWA, POLSKA
2017-01-26
2017-07-20
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 78, WARSZAWA, 01-625, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie