KRS 0000314663
NIP5252437963
REGON14159431000000
NazwaLARIS PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLARIS PROPERTY MANAGEMENT
Data rejestracji 30 wrz 2008 (16 lat temu) 30 wrz 2008
Data usunięcia 30 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PAŃSKA, 77/79, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252437963
data rejestracji 31 paź 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYDOROTA HANNA CICHOŃ
reprezentant
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
Wspólnik
2008-09-30
2022-06-30
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁOTYCH
01586767000000
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
UPRAWNIENIA POŚREDNIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ELEKTRIM S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POPRZEZ KONTROLOWANE PRZEZ SIEBIE PODMIOTY POSIADA POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI LARIS PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
AGNIESZKA MARIA KALISZUK
PREZES
2008-09-30
2017-10-09
DOROTA HANNA CICHOŃ
PREZES ZARZĄDU
2017-10-09
2022-06-30
TOMASZ LESŁAW CYPERLING
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-07-30
2022-06-30
2008-09-30
2013-05-23
ADAMA MICKIEWICZA, 63, WARSZAWA, 01-625, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie