KRS 0000068435
NIP5270207216
REGON01208442400000
NazwaPAŃSKA KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPAŃSKA KLUB
Data rejestracji 15 gru 2001 (23 lata temu) 15 gru 2001
Data usunięcia 14 lut 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PAŃSKA, 77/79, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 606500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7440Z REKLAMA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMIWARSAW EQUITY HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-12-15
2004-07-16
5.902 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 590.200 ZŁOTYCH
014933123
Wspólnik
2004-07-16
2012-02-14
6.065 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 606.500 ZŁOTYCH
00014405800000
PIOTR JACEK WAWRZYNOWICZ
Likwidator
2011-07-06
2012-02-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA.
MICHAŁ JADACH
PREZES ZARZĄDU
2001-12-15
2002-11-21
KRZYSZTOF DZIEWICKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-21
2004-07-16
DANUTA ANNA KALISZUK
PREZES ZARZĄDU
2011-02-01
2011-04-01
PIOTR JACEK WAWRZYNOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-04-01
2011-07-06
WITOLD MARIAN CIOSTEK
PREZES ZARZĄDU
2004-07-16
2011-02-01
2001-12-15
2011-07-06
PAŃSKA KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-15
2004-01-28
PRZEMYSŁOWA, 30, WARSZAWA, 00-450, WARSZAWA, POLSKA
2004-01-28
2004-07-16
OPACZEWSKA, 42, WARSZAWA, 02-372, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie