KRS 0000041641
NIP5262647076
REGON01272031100000
NazwaWEH REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWEH REAL ESTATE
Data rejestracji 06 wrz 2001 (23 lata temu) 06 wrz 2001
Data usunięcia 05 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 170000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHWARSAW EQUITY HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-09-06
2011-01-24
340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170.000 ZŁOTYCH
014933123
Wspólnik
2011-01-24
2013-02-05
340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170 000 ZŁ
01241478400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA
KAROL KRZYSZTOF CIEŚLAK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-06
2004-11-19
KRZYSZTOF MACIEJ SZALWA
PREZES ZARZĄDU
2004-11-19
2005-08-17
MARIUSZ BANASZUK
PREZES ZARZĄDU
2005-08-17
2013-02-05
MAREK BOHDAN BURDZIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-09-30
2013-02-05
2001-09-06
2004-11-19
PRZEMYSŁOWA, 30, WARSZAWA, 00-450, WARSZAWA, POLSKA
2004-11-19
2006-05-18
OPACZEWSKA, 42, WARSZAWA, 02-372, WARSZAWA, POLSKA
2006-05-18
2011-08-05
AL.STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 61, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie