KRS 0000051608
NIP1132232104
REGON01623853900000
NazwaCTPARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCTPARTNERS
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Data usunięcia 06 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GOTTLIEBA DAIMLERA, 2, WARSZAWA, 02-460, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 616200,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 751000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji6162
Dane kontaktowe
Email CTPARTNERS@CTPARTNERS.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5829 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIDANIEL JANUSZ LALA
Członek Organu Nadzoru
2016-10-11
2018-11-06
SŁAWOMIR STANISŁAW CHABROS
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2002-11-04
ANDRZEJ MIROSŁAW WOŹNIAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2002-11-04
MARIUSZ NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-08
2010-12-30
MARCIN GORAZDA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-08
2010-12-30
BORIS STOKALSKI DZIERZYKRAJ
Członek Organu Nadzoru
2010-12-30
2014-01-02
JAN MACIEJEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-12-30
2012-01-25
JAROSŁAW ROMAN PLISZ
Członek Organu Nadzoru
2010-12-30
2015-02-13
BARTOSZ JANUSZ GÓRCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-01-25
2016-10-11
MARIUSZ NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-02
2016-08-03
MARTA MAGDALENA DENEKA
Prokurent
2013-09-10
2016-08-03
SAMOISTNA
DARIA BARBARA GRZEGORSKA
Prokurent
2015-08-20
2016-08-03
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU -JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BARTOSZ JANUSZ GÓRCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-11
2012-01-19
ROBERT GONTKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-08
2012-01-19
ROBERT GONTKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-01-19
2014-01-02
ROBERT GONTKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-01-02
2015-08-20
DARIA BARBARA GRZEGORSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-26
2013-06-07
BORIS STOKALSKI DZIERZYKRAJ
PREZES ZARZĄDU
2014-01-02
2015-02-13
ANDRZEJ KRZYSZTOF TARASIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-02-13
2018-11-06
MARIUSZ PAWEŁ LALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-11
2018-11-06
2001-10-11
2002-11-04
"CONSULTING & TRAINING PARTNERS" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-10-11
2002-11-04
JAGIELLOŃSKA, 78, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
2002-11-04
2005-01-28
ROBOTNICZA, 3, WARSZAWA, 02-261, WARSZAWA, POLSKA
2005-01-28
2013-01-30
PANDY, 12, WARSZAWA, 02-202, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie