KRS 0000229092
NIP5252327217
REGON14003924900000
NazwaNIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE
Data rejestracji 22 lut 2005 (20 lat temu) 22 lut 2005
Data usunięcia 31 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SASKA, 9A, WARSZAWA, 03-968, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6036000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252327217
data rejestracji 30 mar 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEANDRZEJ WYSOCKI
Wspólnik
2005-02-22
2005-06-14
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.000 ZŁ
ANDRZEJ WOJCIECH KARAŚ
Wspólnik
2005-02-22
2005-06-14
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.000 ZŁ
ZBIGNIEW WIESŁAW BERKOWICZ
Wspólnik
2005-02-22
2005-06-14
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.000 ZŁ
Wspólnik
2005-06-14
2007-10-22
2500 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000 ZŁOTYCH
01625393500000
ANDRZEJ WOJCIECH KARAŚ
Wspólnik
2005-08-11
2007-05-21
802 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 802000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ MIROSŁAW WOŹNIAKOWSKI
Wspólnik
2005-12-29
2008-08-27
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-10-22
2019-10-31
6.036 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.036.000 ZŁOTYCH
01054464300000
ŁUKASZ NORBERT ŻUK
Członek Organu Nadzoru
2008-02-15
2010-07-23
WITOLD LATO
Członek Organu Nadzoru
2010-01-18
2010-07-23
ANDRZEJ MIROSŁAW WOŹNIAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-15
2010-07-23
HENRYK EMIL DWORZAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-15
2010-01-18
KATARZYNA HAUZA
Powiernik
2016-03-21
2019-10-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
HENRYK EMIL DWORZAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-18
2013-08-21
ZBIGNIEW WIESŁAW BERKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-02-22
2010-07-23
ADAM KONOPKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-05-11
2010-07-23
ADAM KONOPKA
PREZES ZARZĄDU
2010-07-23
2013-08-28
ŁUKASZ NORBERT ŻUK
PREZES ZARZĄDU
2013-08-28
2019-10-31
2005-02-22
2009-09-21
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 41, WARSZAWA, 00-071, WARSZAWA, POLSKA
2009-09-21
2010-07-23
KWITNĄCEJ WIŚNI, 13, ŁOZISKA, 05-500, PIASECZNO-ŁOZISKA, POLSKA
2010-07-23
2016-02-11
BAGATELA, 10, WARSZAWA, 00-585, WARSZAWA, POLSKA
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez udział w imprezach wystawienniczo - targowych oraz misjach gospodarczych.
432 722,74 zł
119 614,33 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
1.7. Promocja gospodarcza
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie