KRS 0000167316
NIP7850002526
REGON00045499400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "WARTA" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaINWALIDÓW "WARTA" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 25 sie 2003 (21 lat temu) 25 sie 2003
Data usunięcia 23 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ADAMA MICKIEWICZA, 11, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7850002526
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1396Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #3291Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIADELA PATRZAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2007-07-04
PIOTR WOJNA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2005-08-02
EWA EMILIA WOJCIECHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-02
2009-08-05
RYSZARD ZYGMUNT NAROŻNY
Członek Organu Nadzoru
2005-08-02
2009-08-05
ANNA ŁUCJA BRONIARZ
Członek Organu Nadzoru
2005-08-02
2009-08-05
ADAM JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-02
2009-08-05
HALINA ANNA RATAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-02
2009-08-05
ANDRZEJ HOŁDERNY
Członek Organu Nadzoru
2007-07-04
2009-08-05
ZDZISŁAW POLOWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-05
2011-08-01
ADELA MARIA PATRZAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-05
2013-09-02
KATARZYNA HAUZA
Powiernik
2015-05-20
2023-02-23
ADELA MARIA PATRZAŁEK
Pełnomocnik
2015-05-20
2023-02-23
DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI UPRAWNIONYCH JEST DWOJE CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z OSOBĄ DO TEGO UPOWAŻNIONĄ (PEŁNOMOCNIKIEM)
PIOTR ZDANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-08-25
2013-09-09
LECH TADEUSZ PAJSERT
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-08-25
2013-09-09
LECH TADEUSZ PAJSERT
PREZES ZARZĄDU
2013-09-09
2023-02-23
EWA CECYLIA RATAJCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-25
2013-09-09
EWA CECYLIA RATAJCZAK
ZASTĘPCA PREZESA
2013-09-09
2015-05-20
JÓZEF TOMASZ MIELOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-25
2009-12-28
2003-08-25
2004-03-01
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "WARTA" W ŚREMIE
2004-03-01
2015-05-20
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "WARTA"
2003-08-25
2004-03-01
MICKIEWICZA, 11, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA
Dotacja na kapitał obrotowy dla Spółdzielni Inwalidów "Warta".
234 880,95 zł
234 880,95 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie