KRS 0000060902
REGON01116208500000
NazwaCENTRUM EDUKACYJNE EDUSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM EDUKACYJNE EDUSOFT
Data rejestracji 15 lis 2001 (23 lata temu) 15 lis 2001
Data usunięcia 17 sty 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OGRODOWA, 46/48, WARSZAWA, 00-876, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #6420 TELEKOMUNIKACJA #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEWspólnik
2001-11-15
2003-01-17
1.200 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200.000 ZŁ (JEDEN MILION DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
01279651500000
WIKTOR BARTOL
Prokurent
2001-11-15
2002-07-10
SAMOISTNA
WANDA TERESA ROTTER CHABROS
Prokurent
2001-11-15
2002-07-10
SAMOISTNA
GRZEGORZ KUTYŁA
Prokurent
2002-07-10
2003-01-17
SAMOISTNA
KRZYSZTOF STANISŁAW POSZEPCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2003-01-17
BARTOSZ JANUSZ GÓRCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2002-07-10
WIESŁAW PALUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2003-01-17
RAFAŁ IWO JAGNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2003-01-17
ANDRZEJ MIROSŁAW WOŹNIAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2003-01-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR STANISŁAW CHABROS
PREZES ZARZĄDU
2001-11-15
2003-01-17
WIESŁAWA BARTOL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-15
2002-07-10
2001-11-15
2003-01-17
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-15
2003-01-17
CENTRUM EDUKACYJNE EDUSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-15
2003-01-17
OGRODOWA, 46/48, WARSZAWA, 00-876, WARSZAWA, POLSKA
2001-11-15
2003-01-17
221 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2001-11-15
2003-01-17
222 - DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
2001-11-15
2003-01-17
223 - REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2001-11-15
2003-01-17
5164Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
2001-11-15
2003-01-17
5248A - SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
2001-11-15
2003-01-17
6420 - TELEKOMUNIKACJA
2001-11-15
2003-01-17
7133Z - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
2001-11-15
2003-01-17
7134Z - WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
2001-11-15
2003-01-17
7210Z - DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
2001-11-15
2003-01-17
7220Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie