KRS 0000027955
REGON01003176000000
Nazwa"AT REGE"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"AT REGE"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 13 lip 2001 (23 lata temu) 13 lip 2001
Data usunięcia 23 sty 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KALEŃSKA, 5, WARSZAWA, 04-367, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 201000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #3001Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH #3210Z PRODUKCJA INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2465Z PRODUKCJA NIE ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOTOMASZ BAJTYNGIER
Wspólnik
2001-07-13
2004-11-05
201 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 500 ZŁ.CO DAJE ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ POSIADANYCH UDZIAŁÓW 100 500 ZŁOTYCH
AGATA MARIA BAJTYNGIER
Wspólnik
2001-07-13
2004-11-05
201 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 500 ZŁ.CO DAJE ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ POSIADANYCH UDZIAŁÓW 100 500 ZŁOTYCH.
Wspólnik
2004-11-05
2006-01-23
402 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 201 000 ZŁOTYCH
01279651500000
LESZEK MICHAŁ ALBREWCZYŃSKI
Prokurent
2002-01-29
2006-01-23
JEDNOOSOBOWA
GRZEGORZ KUTYŁA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-28
2006-01-23
TOMASZ PAWEŁ KOSACKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-28
2006-01-23
WIESŁAW WIKTOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-01-28
2006-01-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
AGATA MARIA BAJTYNGIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-13
2004-11-05
TOMASZ BAJTYNGIER
PREZES ZARZĄDU
2001-07-13
2006-01-23
2001-07-13
2003-07-30
BISKUPIA, 71, WARSZAWA, 04-216, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie