KRS 0000882481
NIP6330003594
REGON27158851700000
NazwaCH DOMUS KIESZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaCH DOMUS KIESZKOWSKI
Data rejestracji 09 lut 2021 (4 lata temu) 09 lut 2021
Data usunięcia 16 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 2A, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-335, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email R.WOJCICKA@CH-DOMUS.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIPIOTR KRZYSZTOF KIESZKOWSKI
Beneficjent
KATARZYNA HONORATA KIESZKOWSKA
Beneficjent
PIOTR KRZYSZTOF KIESZKOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
TOMASZ BAJTYNGIER
Wspólnik
2021-02-09
2023-01-07
PIOTR KRZYSZTOF KIESZKOWSKI
Wspólnik
2021-02-09
2024-07-16
KATARZYNA HONORATA KIESZKOWSKA
Wspólnik
2023-01-07
2024-07-16
ROMANA WÓJCICKA
Prokurent
2021-02-09
2024-07-16
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR KRZYSZTOF KIESZKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
KATARZYNA HONORATA KIESZKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE
KATARZYNA HONORATA KIESZKOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2023-01-07
2024-07-16
TOMASZ BAJTYNGIER
Członek Organu Reprezentacji
2021-02-09
2023-01-07
PIOTR KRZYSZTOF KIESZKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-02-09
2024-07-16
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie