KRS 0000080497
REGON19040791000000
Nazwa"COMPUTER SERVICE SUPPORT GDAŃSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCOMPUTER SERVICE SUPPORT GDAŃSK
Data rejestracji 10 sty 2002 (23 lata temu) 10 sty 2002
Data usunięcia 31 sty 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BIAŁA, 1, GDAŃSK, 80-435, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #45 BUDOWNICTWO #72 INFORMATYKA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7440Z REKLAMA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJIWspólnik
2002-01-10
2003-10-31
5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ I (JEDEN) UDZIAŁ NA PRAWACH WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH W UDZIALE WYNOSZĄCYM 2/5 (DWIE PIĄTE) CZĘŚCI O WARTOŚCI 200 ZŁ
01114000800000
MARIUSZ KOŃCZAK
Wspólnik
2002-01-10
2005-11-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,- ZŁ
Wspólnik
2003-10-31
2005-03-16
5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,- ZŁ I 1 (JEDEN) UDZIAŁ NA PRAWACH WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH W UDZIALE WYNOSZĄCYM 2/5 (DWIE PIĄTE) CZĘŚCI O WARTOŚCI 200,- ZŁ
01287726000000
Wspólnik
2005-11-07
2007-01-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,-ZŁ.
01279651500000
PAWEŁ NARCYZ KOŁAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2002-12-23
KRZYSZTOF PYZIK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2005-03-16
PAWEŁ MARIA JAGUŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-03
2005-03-16
RAFAŁ IWO JAGNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-16
2007-01-31
PIOTR LESZEK GIZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-16
2006-09-20
DOROTA JOLANTA JODŁOWSKA POSTLER
Członek Organu Nadzoru
2005-03-16
2007-01-31
GRZEGORZ BYSZCZUK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2007-01-31
ALEKSANDER PLATA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2005-03-16
JAN KRZYSZTOF SOWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-23
2003-07-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄD- SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
MARIUSZ KOŃCZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-10
2007-01-31
2002-01-10
2005-03-16
"QUMAK-SEKOM GDAŃSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-10
2002-12-23
HEWELIUSZA, 11, GDAŃSK, 80-890, GDAŃSK, POLSKA
2002-12-23
2003-02-03
BIAŁA, 1, GDAŃSK, 80-435, GDAŃSKRADA NADZORCZA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie