KRS 0000296100
NIP6762392757
REGON12061074800000
NazwaKST DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKST DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 28 gru 2007 (17 lat temu) 28 gru 2007
Data usunięcia 21 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres SALWATORSKA, 14, KRAKÓW, 30-109, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIETADEUSZ HORODYSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF PYZIK
Beneficjent
TADEUSZ HORODYSKI
ZGŁASZAJĄCY - INNY
Wspólnik
2007-12-28
2022-12-21
12059474200000
KRZYSZTOF PYZIK
Wspólnik
2007-12-28
2011-03-01
SŁAWOMIR MICHAŁ SPÓRNA
Wspólnik
2007-12-28
2010-12-29
TADEUSZ STEFAN HORODYSKI
Wspólnik
2007-12-28
2019-03-01
KRZYSZTOF PYZIK
Wspólnik
2011-03-01
2019-03-01
Wspólnik
2019-03-01
2022-12-21
12254438100000
TADEUSZ HORODYSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK KT DEVELOPMENT SP. Z O. O. SP. K.
KRZYSZTOF PYZIK
Beneficjent
WSPÓLNIK KT DEVELOPMENT SP. Z O. O. SP. K.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA KST DEVELOPMENT SP. Z O.O.: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W KAŻDEJ SPRAWIE POWODUJĄCEJ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO 50.000 (PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE W KAŻDEJ SPRAWIE POWODUJĄCEJ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) OSOBY REPREZENTUJĄCE KOMPLEMENTARIUSZA (OSOBĘ PRAWNĄ): PREZES ZARZĄDU - KRZYSZTOF LEGAN
Członek Organu Reprezentacji
2007-12-28
2022-12-21
12059474200000
2022
2022-01-01
2022-10-31
2022-10-31
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 28906.08 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 28906.08 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 28906.08 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 28906.08 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 28906.08 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2007-12-28
2010-12-29
HALICKA, 9, KRAKÓW, 31-036, KRAKÓW, POLSKA
2010-12-29
2013-12-17
ALEJA ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO, 14, KRAKÓW, 30-101, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie