KRS 0000512601
NIP6772381755
REGON12313358500000
NazwaECO SALWATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaECO SALWATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 05 cze 2014 (10 lat temu) 05 cze 2014
Data usunięcia 05 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres SALWATORSKA, 14, KRAKÓW, 30-109, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6772381755
data rejestracji 29 wrz 2020
status Czynny
67160014621839963960000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
83160014621839963960000004
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHTADEUSZ STEFAN HORODYSKI
Beneficjent
MAREK PAWEŁ DYDUCH
Beneficjent
TADEUSZ STEFAN HORODYSKI
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2014-06-05
2020-06-10
12092672400000
Wspólnik
2014-06-05
2017-01-04
12254438100000
Wspólnik
2017-01-04
2020-06-10
12254438100000
MAREK PAWEŁ DYDUCH
Wspólnik
2020-06-10
2022-08-05
TADEUSZ STEFAN HORODYSKI
Wspólnik
2020-06-10
2022-08-05
MAREK KRZYSZTOF BOLEK
Wspólnik
2020-06-10
2022-08-05
TADEUSZ STEFAN HORODYSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK PAWEŁ DYDUCH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ECO SALWATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE. CZŁONKOWIE ZARZĄDU - TADEUSZ HORODYSKI, MAREK DYDUCH I DOROTA BUZEK - GARZYŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2014-06-05
2020-06-10
12092672400000
Członek Organu Reprezentacji
2020-06-10
2022-08-05
38602828400000
2014-06-05
2020-08-04
KT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-06-05
2020-06-10
ALEJA ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO, 14, KRAKÓW, 30-101, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie