KRS 0000078120
NIP6111008048
REGON23023579400000
NazwaZAKŁADY LNIARSKIE "ORZEŁ" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaZAKŁADY LNIARSKIE "ORZEŁ" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 07 sty 2002 (23 lata temu) 07 sty 2002
Data usunięcia 25 mar 2014 25 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres DASZYŃSKIEGO, 16, MYSŁAKOWICE, 58-533, MYSŁAKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 21898488,80 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 21898488,80 PLN
Wartość nominalna akcji3,40 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji6440732
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#1310D PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI #1320A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH #1320C PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH #1320D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN #1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH #1395Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY #1396Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1414Z PRODUKCJA BIELIZNY #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWALINA MUSIAŁOWSKA
Powiernik
2010-07-27
2014-03-25
TADEUSZ MARIAN DROZDA
Prokurent
2002-01-07
2011-11-08
PROKURENT SAMOISTNY
MARZENA IRENA WIĄCEK
Prokurent
2006-07-14
2011-11-08
PROKURA SAMOISTNA
EDWARD PENCARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-07
2002-08-05
PAWEŁ NARCYZ KOŁAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-07
2002-11-28
EWA HARASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-05
2005-07-13
MAREK GRZEGORZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-05
2003-07-10
MARZENA TOMECKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-28
2004-03-16
ANNA SZKODA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-28
2004-03-16
JACEK WOJCIECH KLĘCZAR
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2008-07-01
ELŻBIETA MARIA ANDRZEJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2007-07-19
MAREK DAWIDOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2006-07-14
JERZY POTIECHIN
Członek Organu Nadzoru
2005-07-13
2007-07-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK PIOTR BŁAŻKÓW
PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY
2002-01-07
2008-08-13
MARCIN KRZYSZTOF SZAWŁOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2008-08-13
2008-11-04
MARCIN KRZYSZTOF SZAWŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-04
2010-03-08
RAFAŁ ANDRZEJ CZUPRYŃSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2008-08-13
2008-11-04
RAFAŁ ANDRZEJ CZUPRYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-11-04
2014-03-25
KRZYSZTOF STANISŁAW JASZCZYŃSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
2010-03-08
2014-03-25
KRZYSZTOF SZCZĘSNY SIERKA
WICEPREZES ZARZĄDU DYREKTOR D/S HANDLOWYCH I MARKETINGU
2002-01-07
2008-04-04
HELENA NENTWICH
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY
2002-01-07
2002-02-07
STANISŁAW WLAZŁO
CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR EKONOMICZNO-FINANSOWY
2002-08-05
2003-04-11
ARTUR NORBERT WIĘZNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR EKONOMICZNO-FINANSOWY
2003-10-27
2005-07-13
2002-01-07
2010-07-27
ZAKŁADY LNIARSKIE "ORZEŁ" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie