KRS 0000153897
NIP8992470344
REGON93288428500000
NazwaOGRODY NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOGRODY NATURY
Data rejestracji 04 mar 2003 (22 lata temu) 04 mar 2003
Data usunięcia 04 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 29A, ZŁAWIEŚ WIELKA, 87-134, ZŁAWIEŚ WIELKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOPRZEMYSŁAW WIESŁAW BORGOSZ
Wspólnik
2003-03-04
2007-12-12
50(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TOMASZ WOJCIECH SZELĄG
Wspólnik
2003-03-04
2007-12-12
50(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BERNADETA ALDONA AMBICKA SZELĄG
Wspólnik
2007-12-12
2010-06-25
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
KRYSTYNA MARIA BORGOSZ
Wspólnik
2007-12-12
2010-06-25
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
CASHMEERE PARK HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2010-06-25
2010-09-27
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2010-09-27
2015-05-04
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
34010507500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST - GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRZEMYSŁAW WIESŁAW BORGOSZ
PREZES ZARZĄDU
2003-03-04
2010-09-27
TOMASZ WOJCIECH SZELĄG
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-04
2010-09-27
MACIEJ JÓŹWICKI
PREZES ZARZĄDU
2010-09-27
2015-05-04
2003-03-04
2009-05-12
SYNTHE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-04
2003-12-02
KRAKUSA, 2, WROCŁAW, 53-319, WROCŁAW, POLSKA
2003-12-02
2009-05-12
OSTROWSKIEGO, 9, WROCŁAW, 53-238, WROCŁAW, POLSKA
2009-05-12
2011-01-24
WYŚCIGOWA, 34, WROCŁAW, 53-015, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie