KRS 0000309128
NIP9512258806
REGON14149171500000
NazwaVALWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVALWAY
Data rejestracji 27 cze 2008 (16 lat temu) 27 cze 2008
Data usunięcia 27 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA WILANOWSKA, 261, WARSZAWA, 02-730, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 116000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHKAZIMIERZ KUBIŃSKI
Wspólnik
2008-06-27
2008-11-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
KARINA BEATA ORZECHOWSKA
Wspólnik
2008-11-13
2020-02-27
526 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.500,00 ZŁ (NA ZASADACH MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ Z REMIGIUSZEM ORZECHOWSKIM)
ANDRZEJ KRZYSZTOF TARASIEWICZ
Wspólnik
2009-05-12
2020-02-27
526 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.500,00 ZŁ
REMIGIUSZ TOMASZ ORZECHOWSKI
Wspólnik
2008-11-13
2020-02-27
526 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.500,00 ZŁ (NA ZASADACH MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ Z KARINĄ ORZECHOWSKĄ)
CLAIRCOM LIMITED
Wspólnik
2009-05-12
2020-02-27
980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49 000 ZŁOTYCH
PIOTR LESZEK SMÓLSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-25
2020-02-27
JERZY KLEINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-25
2020-02-27
MARIA IRENA SCHICHT
Członek Organu Nadzoru
2012-10-09
2020-02-27
KARINA BEATA ORZECHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-25
2020-02-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
KAZIMIERZ KUBIŃSKI
PREZES
2008-06-27
2008-11-13
REMIGIUSZ TOMASZ ORZECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-11-13
2012-10-09
REMIGIUSZ TOMASZ ORZECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-09
2015-02-27
ANDRZEJ KRZYSZTOF TARASIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-12
2012-10-09
ANDRZEJ KRZYSZTOF TARASIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-10-09
2020-02-27
2008-06-27
2008-11-13
PRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-06-27
2009-05-12
FARBIARSKA, 31, WARSZAWA, 02-862, WARSZAWA, POLSKA
2009-05-12
2011-04-13
BUKOWIŃSKA, 24A, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
2011-04-13
2014-01-31
AL.WILANOWSKA, 263, WARSZAWA, 02-730, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie