KRS 0000239072
NIP5213356232
REGON14019453000000
NazwaG & O GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaG & O GROUP
Data rejestracji 03 sie 2005 (19 lat temu) 03 sie 2005
Data usunięcia 06 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GARAŻOWA, 7, WARSZAWA, 02-651, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #80 EDUKACJA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #4020 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #2320A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWYPIOTR LESZEK SMÓLSKI
Wspólnik
2005-08-03
2022-10-06
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
TADEUSZ ADAM WILECKI
Wspólnik
2005-08-03
2022-10-06
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
JERZY ALFRED LESZCZYŃSKI
Wspólnik
2005-08-03
2022-10-06
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
IRENEUSZ JAN PROKURAT
Wspólnik
2005-08-03
2022-10-06
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
PIOTR LESZEK SMÓLSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-03
2022-10-06
TADEUSZ ADAM WILECKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-03
2022-10-06
JERZY ALFRED LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-03
2022-10-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
MACIEJ DUTKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-08-03
2022-10-06
2005-08-03
2005-08-18
G&OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-18
2005-11-03
G&OIL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-03
2007-02-27
DOMANIEWSKA, 41, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie