KRS 0000289795
NIP5213461302
REGON14114713600000
NazwaFOREN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFOREN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 paź 2007 (17 lat temu) 01 paź 2007
Data usunięcia 09 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213461302
data rejestracji 08 lis 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAALEKSANDER ANDRZEJ WALCZAK
Beneficjent
ALEKSANDER ANDRZEJ WALCZAK
reprezentant
Wspólnik
2007-10-01
2014-02-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 PLN
01721105700000
TADDEO INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2008-02-01
2015-03-24
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500,00 PLN
CORNATI INVESTMENT S.A R.L.
Wspólnik
2008-02-01
2014-02-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 PLN
ULULAN INVEST LIMITED
Wspólnik
2008-02-01
2015-03-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 PLN
Wspólnik
2014-02-11
2020-01-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
14693392200000
Wspólnik
2014-02-11
2021-07-09
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
01497392100000
Wspólnik
2015-03-24
2021-07-09
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
14743854400000
Wspólnik
2015-03-24
2021-07-09
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500,00 ZŁOTYCH
14742745700000
JERZY ALFRED LESZCZYŃSKI
Wspólnik
2020-01-17
2021-07-09
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
ADAM STANISŁAW WIEKIERA
Prokurent
2016-08-31
2020-09-22
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDER ANDRZEJ WALCZAK
Likwidator
2020-09-22
2021-07-09
ALEKSANDER ANDRZEJ WALCZAK
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
ALEKSANDER ANDRZEJ WALCZAK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-01
2020-09-22
2007-10-01
2020-09-22
FOREN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-10-01
2009-10-23
BOBROWIECKA, 11A, WARSZAWA, 00-731, WARSZAWA, POLSKA
2009-10-23
2016-08-31
AL.NIEPODLEGŁOŚCI, 124, WARSZAWA, 02-577, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie