KRS 0000169721
REGON01318323000000
NazwaIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIMI
Data rejestracji 19 sie 2003 (21 lat temu) 19 sie 2003
Data usunięcia 10 maj 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻURAWIA, 45, WARSZAWA, 00-680, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2122500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (63)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5226Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9213Z PROJEKCJA FILMÓW #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9233Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #9271Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI, ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI I KONKURSAMI #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPIOTR FELIKS BEAUPRE
Wspólnik
2003-08-19
2004-05-12
2.387 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 238.700,-ZŁOTYCH
PIOTR HUBERT BADOWSKI
Wspólnik
2003-08-19
2004-05-12
3.025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 302.500,-ZŁOTYCH
JERZY KOWALSKI
Wspólnik
2003-08-19
2004-05-12
5.041 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 504.100,-ZŁOTYCH
ALEKSANDER ANDRZEJ WALCZAK
Wspólnik
2003-08-19
2004-05-12
5.041 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 504.100,-ZŁOTYCH
Wspólnik
2003-08-19
2004-05-12
4.246 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 424.600,-ZŁOTYCH
01610165100000
Wspólnik
2004-05-12
2004-10-21
21 225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.122.500 ZŁOTYCH
01487281200000
Wspólnik
2004-10-21
2007-05-10
21.225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.122.500,00 ZŁOTYCH
01556084200000
MICHAŁ KRAWCZYK
Prokurent
2004-10-21
2005-06-21
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ KRAWCZYK
Likwidator
2006-10-05
2007-05-10
ALEKSANDER ANDRZEJ WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2004-05-12
JAN DONAT WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2004-05-12
PIOTR HUBERT BADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2004-05-12
JERZY MOTZ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2004-05-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KONRAD ROBERT KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-19
2004-02-17
SŁAWOMIR PIOTR KARBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-17
2004-10-21
IRENEUSZ JANUSZ TRAFNY
PREZES ZARZĄDU
2004-10-21
2005-06-21
MICHAŁ KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-06-21
2006-10-05
2003-08-19
2005-06-21
RMB POLSKA MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-06-21
2006-10-05
IMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-19
2004-05-12
MODRA, 92, WARSZAWA, 02-661, WARSZAWA, POLSKA
2004-05-12
2004-12-20
MARYNARSKA, 11, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie