KRS 0000021837
REGON01160532900000
NazwaVIRTUAL WINDOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIRTUAL WINDOW
Data rejestracji 25 cze 2001 (23 lata temu) 25 cze 2001
Data usunięcia 20 lip 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻURAWIA, 45, WARSZAWA, 00-680, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJACEK KAZIMIERZ ŚLOTAŁA
Wspólnik
2001-06-25
2006-07-20
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ROBERT GRUSZCZYŃSKI
Prokurent
2003-03-13
2006-07-20
SAMODZIELNA
WŁADYSŁAW MADOŃ
Powiernik
2005-10-04
2005-11-15
JÓZEF SYSKA
Powiernik
2005-11-29
2006-07-20
JÓZEF SYSKA
ZARZĄDCA
2005-11-15
2005-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
JACEK KAZIMIERZ ŚLOTAŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-06-25
2004-06-02
IWONA ŚLOTAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-02
2006-07-20
2001-06-25
2004-06-02
RED CELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie