KRS 0000184207
NIP9511950428
REGON01615307900000
NazwaBÖWE SYSTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBÖWE SYSTEC POLSKA
Data rejestracji 18 gru 2003 (21 lat temu) 18 gru 2003
Data usunięcia 19 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻURAWIA, 45, WARSZAWA, 00-680, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9511950428
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURAANDRÉS JORGE JELIC
Beneficjent
1950-03-11
ANDRÉS JORGE JELIC
reprezentant
1950-03-11
BOWE SYSTEC AUSTRIA GMBH
Wspólnik
2003-12-18
2007-08-24
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 500,00 ZŁ
BÖWE SYSTEC VERTRIEBS - UND SERVICE GMBH
Wspólnik
2007-08-24
2013-01-09
1999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 999.500,00 ZŁOTYCH
BÖWE SYSTEC GMBH
Wspólnik
2013-01-09
2020-11-19
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH
JERZY KAZIMIERZ KARSZ
Prokurent
2003-12-18
2009-02-24
SAMODZIELNA
ANDREAS MAZIARZ
Prokurent
2009-02-24
2011-10-11
SAMODZIELNA
ANDRÉS JORGE JELIC
Likwidator
2016-10-18
2017-05-26
1950-03-11
ANDRÉS JORGE JELIC
Likwidator
2018-07-31
2020-11-19
1950-03-11
ANDRÉS JORGE JELIC
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES I WICEPREZES REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
RYSZARD ZANKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-18
2007-08-24
RALF KOLSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-24
2011-10-06
ANDRES JORGE JELIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-06
2015-07-15
JOACHIM KOSCHIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-15
2016-10-18
ANDRÉS JORGE JELIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-26
2018-07-31
1950-03-11
JOACHIM KOSCHIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-26
2018-07-31
2003-12-18
2009-02-24
BOWE SYSTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-02-24
2016-10-18
BÖWE SYSTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-18
2017-05-26
BÖWE SYSTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2003-12-18
2010-06-30
KUBICKIEGO, 13, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie