KRS 0000139033
NazwaA2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaA2
Data rejestracji 15 lis 2002 (22 lata temu) 15 lis 2002
Data usunięcia 30 cze 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARYNARSKA, 11, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHSKANSKA CENTRAL EUROPE HOLDING B.V.
Wspólnik
2002-11-15
2008-09-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
Wspólnik
2008-09-25
2011-06-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
14073249900000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI UPRAWNIONYCH JEST 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JERZY KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-08-29
2011-06-30
GERALDINE SCHMIT
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-25
2011-06-30
PER LENNART JOHANSSON
PREZES ZARZĄDU
2002-11-15
2004-08-11
PONTUS WINQVIST
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-28
2006-10-27
MATS EDVARD JOHANSSON
PREZES ZARZĄDU
2004-08-11
2008-08-29
ROLAND ZLOBECK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-15
2003-01-28
FREDRIK WIRDENIUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-15
2006-10-27
LARS VIKE VARDHEIM
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-27
2008-08-29
STEFAN ALEXANDER OLOFSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-27
2007-06-05
JAKOB NILSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-05
2008-08-29
1968-04-25
2002-11-15
2008-09-25
ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2008-09-25
2010-08-25
FOSA, 41 A, WARSZAWA, 02-768, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie