KRS 0000122983
NIP5260039303
REGON01067413300000
NazwaFEMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFEMINA
Data rejestracji 12 lip 2002 (22 lata temu) 12 lip 2002
Data usunięcia 28 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2066000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHMICHAŁ MAREK KOMOŃ
Wspólnik
2007-04-23
2008-03-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
TADEUSZ JANUSZ SKOKOWSKI
Wspólnik
2008-03-21
2010-03-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
SZYMON PAWEŁ WALCZAK
Wspólnik
2008-03-21
2010-03-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-03-21
2010-03-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
01600146400000
PAŃSTWOWA INSTYTUCJA FILMOWA MAX FILM
Wspólnik
2002-07-12
2005-03-07
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
000279841
Wspólnik
2002-07-12
2007-04-23
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500 ZŁ
01497392100000
Wspólnik
2005-03-07
2007-04-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 PLN
93262438300000
Wspólnik
2010-03-08
2018-09-28
4 132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 066 000 ZŁOTYCH
01497392100000
Wspólnik
2010-03-08
2013-10-31
3.532 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.766.000 PLN
05036165000000
JAN DONAT WALCZAK
Likwidator
2017-07-06
2018-09-28
WIESŁAW PAWEŁ NIEDŹWIEDŹ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2007-10-19
MARTA KOŁODZIEJSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2005-03-07
JERZY KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-07
2008-03-21
JAN DONAT WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-07
2008-03-21
MAREK FRĄCZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2005-03-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
ALEKSANDER ANDRZEJ WALCZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-12
2007-04-23
MICHAŁ MAREK KOMOŃ
PREZES ZARZĄDU
2007-04-23
2008-03-21
TADEUSZ JANUSZ SKOKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-21
2010-06-30
SZYMON PAWEŁ WALCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-21
2010-06-30
JAN DONAT WALCZAK
PREZES
2008-03-21
2017-07-06
2002-07-12
2017-07-06
"FEMINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-12
2008-03-21
AL. SOLIDARNOŚCI, 115, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
2008-03-21
2009-10-09
BOBROWIECKA, 11A, WARSZAWA, 00-731, WARSZAWA, POLSKA
2009-10-09
2016-07-26
AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 124, WARSZAWA, 02-577, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie