KRS 0000263858
NIP5213402239
REGON14066655500000
NazwaXFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaXFLOW
Data rejestracji 15 wrz 2006 (18 lat temu) 15 wrz 2006
Data usunięcia 19 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GWIAŹDZISTA, 5, WARSZAWA, 01-651, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213402239
data rejestracji 01 paź 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPIOTR LESZEK SMÓLSKI
Wspólnik
2006-09-15
2007-11-06
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
MACIEJ DUTKIEWICZ
Wspólnik
2006-09-15
2019-02-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
WŁADYSŁAW TOMASZ JANIKOWSKI
Wspólnik
2006-09-15
2007-11-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
STANISŁAW GAŁACHOWSKI
Wspólnik
2007-11-06
2014-10-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MARIA JADWIGA DUTKIEWICZ
Wspólnik
2014-10-16
2017-05-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
IZABELA MARIA OZÓG
Wspólnik
2017-05-13
2019-02-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
MACIEJ DUTKIEWICZ
Likwidator
2018-01-17
2019-02-19
PIOTR LESZEK SMÓLSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-15
2007-11-06
MARTA ZOFIA SMÓLSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-15
2007-11-06
MAŁGORZATA MARIA GĘDZIOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-15
2007-11-06
SŁAWOMIR PIOTR MUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-06
2014-10-16
MARIA JADWIGA DUTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-11-06
2014-10-16
WŁADYSŁAW TOMASZ JANIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-06
2014-10-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
MACIEJ DUTKIEWICZ
PREZES
2006-09-15
2018-01-17
WŁADYSŁAW TOMASZ JANIKOWSKI
WICEPREZES
2006-09-15
2007-11-06
STANISŁAW GAŁACHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-06
2014-10-16
2006-09-15
2018-01-17
XFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-09-15
2014-10-16
GARAŻOWA, 7, WARSZAWA, 02-651, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie