KRS 0000309596
NIP9512258812
REGON14149174400000
NazwaASPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaASPA
Data rejestracji 08 lip 2008 (16 lat temu) 08 lip 2008
Data usunięcia 27 mar 2023 27 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FARBIARSKA, 31, WARSZAWA, 02-862, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40050000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHKAZIMIERZ KUBIŃSKI
Wspólnik
2008-07-08
2014-03-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁOTYCH
DARIUSZ SZYMAŃSKI
Wspólnik
2008-07-08
2013-09-04
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500,00 ZŁ
Wspólnik
2013-11-12
2014-01-17
80.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000.000,00 ZŁOTYCH
14124273900000
Wspólnik
2014-01-17
2014-03-13
80.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000.000,00 ZŁOTYCH
14688849800000
CAPITAL INSURANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2014-03-13
2023-03-27
80.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.050.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
KAZIMIERZ KUBIŃSKI
PREZES
2008-07-08
2012-04-04
MAREK PAWEŁ MUSIATOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-04-04
2015-08-13
PIOTR JÓZEF PRZYTUŁA
PREZES ZARZĄDU
2015-08-13
2023-03-27
2008-07-08
2023-03-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-07-08
2023-03-27
ASPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-07-08
2023-03-27
FARBIARSKA, 31, WARSZAWA, 02-862, WARSZAWA, POLSKA
2015-08-13
2023-03-27
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-08-13
2023-03-27
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2015-08-13
2023-03-27
702 - DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2015-08-13
2023-03-27
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2015-08-13
2023-03-27
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2015-08-13
2023-03-27
683 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE
2015-08-13
2023-03-27
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2015-08-13
2023-03-27
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-08-13
2023-03-27
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie