KRS 0000183681
NazwaRUM IT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaRUM IT
Data rejestracji 28 sty 2004 (21 lat temu) 28 sty 2004
Data usunięcia 17 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GRÓJECKA, 127, WARSZAWA, 02-383, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 125000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (39)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2823Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGOTOMASZ PAWEŁ SIELICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2008-02-26
MICHAŁ ANDRZEJ DANIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2008-02-26
RYSZARD KRZYSZTOF KRAUZE
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2008-10-31
JAROSŁAW ANDRZEJ CHUDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2008-10-31
TOMASZ MAREK PIĘTKA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-26
2008-10-31
MARZENA ALDONA KWACZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-26
2011-07-28
PIOTR KACZMARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-31
2011-07-28
PIOTR JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-31
2011-07-28
MIKOŁAJ ANDRZEJ BELA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-31
2011-07-28
BORYS WŁADYSŁAW KALINKA
Członek Organu Nadzoru
2011-07-28
2012-01-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
ROBERT KRZYSZTOF WALCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-16
2011-07-28
KONRAD BOGUMIŁ GIERULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-16
2011-07-28
GABRIELA BARBARA ŻUKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-07-28
2012-01-17
KRZYSZTOF MARIAN GROYECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-28
2008-10-31
MARCIN WIT SZEWCZYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-28
2006-12-22
PIOTR JAROSŁAW ZALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-28
2008-10-31
ANETA MARIA SŁOMA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-28
2008-10-31
MARZENA BOGUSŁAWA CZAPALUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-31
2011-07-28
MAŁGORZATA MARIA LARCZYŃSKA PASZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-31
2011-07-28
JOANNA BEATA BIERYŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-31
2009-02-16
2004-01-28
2012-01-17
SPÓŁKA AKCYJNA
2004-01-28
2012-01-17
RUM IT SPÓŁKA AKCYJNA
2004-01-28
2012-01-17
GRÓJECKA, 127, WARSZAWA, 02-383, WARSZAWA, POLSKA
2009-08-26
2012-01-17
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2009-08-26
2012-01-17
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2009-08-26
2012-01-17
6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
2009-08-26
2012-01-17
1812Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE
2009-08-26
2012-01-17
1813Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
2009-08-26
2012-01-17
1820Z - REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2009-08-26
2012-01-17
2611Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
2009-08-26
2012-01-17
2620Z - PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
2009-08-26
2012-01-17
2630Z - PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
2009-08-26
2012-01-17
2790Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie