KRS 0000489375
NIP5170364382
REGON18104557400000
NazwaSIGILOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSIGILOGIC
Data rejestracji 05 gru 2013 (11 lat temu) 05 gru 2013
Data usunięcia 18 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OLCHOWA, 14, RZESZÓW, 35-322, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1234700,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCHWspólnik
2013-12-05
2016-11-23
24694 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1234700,00 ZŁ
01033457800000
Wspólnik
2016-11-23
2018-10-18
24694 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1234700,00 ZŁ
18085317700000
KAROL KRZYSZTOF CIEŚLAK
Prokurent
2015-07-09
2018-10-18
PROKURA ŁĄCZNA
JAROSŁAW ADAMSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-05
2018-10-18
ANDRZEJ GERLACH
Członek Organu Nadzoru
2013-12-05
2018-10-18
BORYS WŁADYSŁAW KALINKA
Członek Organu Nadzoru
2013-12-05
2015-07-09
ANDRZEJ WOJCIECH DOPIERAŁA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-09
2018-10-18
PRZEMYSŁAW BORZESTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-07-09
2018-10-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU, - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TADEUSZ KAZIMIERZ KIJ
PREZES ZARZĄDU
2013-12-05
2015-07-09
RAFAŁ MAREK KOZŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-05
2015-07-09
MAREK JAN KALA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-09
2018-10-18
MARIUSZ SOWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-09
2016-08-12
IZABELA ANNA KOZŁOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-12
2018-10-18
2013-12-05
2018-10-18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-05
2018-10-18
SIGILOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-05
2018-10-18
OLCHOWA, 14, RZESZÓW, 35-322, RZESZÓW, POLSKA
2015-07-09
2018-10-18
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2015-07-09
2018-10-18
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2015-07-09
2018-10-18
6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
2015-07-09
2018-10-18
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2015-07-09
2018-10-18
4651Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
2015-07-09
2018-10-18
4652Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
2015-07-09
2018-10-18
9511Z - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
2015-07-09
2018-10-18
6110Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
2015-07-09
2018-10-18
6120Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
2015-07-09
2018-10-18
3313Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie