KRS 0000287940
NIP8133518585
REGON18026165000000
NazwaASSECO DACH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaASSECO DACH
Data rejestracji 06 wrz 2007 (17 lat temu) 06 wrz 2007
Data usunięcia 01 paź 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres OLCHOWA, 14, RZESZÓW, 35-322, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 186429411,70 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 186429411,70 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1864294117
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆADAM TADEUSZ GÓRAL
Członek Organu Nadzoru
2007-09-06
2015-10-01
JACEK DUCH
Członek Organu Nadzoru
2007-09-06
2015-10-01
ANDRZEJ GERLACH
Członek Organu Nadzoru
2007-09-06
2015-10-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: A) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
HERBERT UHL
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-02-15
2013-02-28
MARKUS HALLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-14
2015-08-07
PIOTR JELEŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-06
2008-09-18
MAREK PAWEŁ PANEK
PREZES ZARZĄDU
2008-09-18
2011-07-29
WOJCIECH MAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-18
2010-02-15
ALEKSANDER PAWEŁ DUCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-02-15
2011-07-29
ALEKSANDER PAWEŁ DUCH
PREZES ZARZĄDU
2011-07-29
2015-10-01
KAROL KRZYSZTOF CIEŚLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-02-15
2015-10-01
2007-09-06
2009-07-24
ASSECO GERMANY SPÓŁKA AKCYJNA
2009-07-24
2009-09-09
ASSECO DACHSPÓŁKA AKCYJNA
2007-09-06
2010-04-22
ARMII KRAJOWEJ, RZESZÓW, 35-307, RZESZÓW, POLSKA
2010-04-22
2010-06-24
OLCHOWA, 14, RZESZÓW, 35-307, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie