KRS 0000140692
NIP7811720476
REGON63440725100000
Nazwa"OGICOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOGICOM
Data rejestracji 29 lis 2002 (22 lata temu) 29 lis 2002
Data usunięcia 28 mar 2012 28 mar 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA, 88, POZNAŃ, 61-131, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 418000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGOJAKUB MARIUSZ ŚLOSARCZYK
Wspólnik
2002-11-29
2003-05-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
JAKUB DWERNICKI
Wspólnik
2003-05-12
2007-08-29
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁOTYCH.
Wspólnik
2004-02-23
2007-08-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH.
63455827000000
JACEK JÓZEF DUCH
Wspólnik
2007-08-29
2012-03-28
364 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 182.000,00 ZŁ
VELVETBASE HOLDING LIMITED
Wspólnik
2007-08-29
2012-03-28
356 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 178.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW RYSZARD SIWEK
Członek Organu Nadzoru
2010-09-22
2012-03-28
JACEK DUCH
Członek Organu Nadzoru
2010-09-22
2012-03-28
KRZYSZTOF ROMUALD SZYSZKA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-22
2012-03-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF ROMUALD SZYSZKA
PREZES ZARZĄDU
2002-11-29
2010-09-22
KRZYSZTOF MICHAŁ MALICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-23
2005-08-25
JAKUB KAMZA
PREZES ZARZĄDU
2010-09-22
2011-12-27
AGNIESZKA MILENA DWERNICKA PIASECKA
PREZES ZARZĄDU
2011-12-27
2012-03-28
2002-11-29
2003-05-12
KRASZEWSKIEGO, 21, POZNAŃ, 60-519, POZNAŃ, POLSKA
2003-05-12
2009-01-22
KRASZEWSKIEGO, 21, POZNAŃ, 60-501, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie