KRS 0000246553
NIP5832924036
REGON22016189100000
NazwaGRUPA DORADZTWA FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA DORADZTWA FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO
Data rejestracji 09 gru 2005 (19 lat temu) 09 gru 2005
Data usunięcia 16 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BATOREGO, 16, GDAŃSK, 80-251, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANENATALIA MALICKA
Wspólnik
2005-12-09
2007-06-14
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ.
Wspólnik
2005-12-09
2007-06-14
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 ZŁ.
19295284600000
KRZYSZTOF MICHAŁ MALICKI
Wspólnik
2007-06-14
2013-12-05
250 UDZIAŁÓW PO 100,00 PLN (STO ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000,00 PLN (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BOGDAN BARTKOWSKI
Wspólnik
2007-06-14
2013-12-05
250 UDZIAŁÓW PO 100,00 PLN (STO ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000,00 PLN (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAREK ROBERT RYBACKI
Wspólnik
2013-12-05
2017-05-16
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF MICHAŁ MALICKI
VICE PREZES ZARZĄDU
2005-12-09
2013-12-05
NATALIA MALICKA
PREZES ZARZĄDU
2005-12-09
2007-06-14
BOGDAN BARTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-14
2013-12-05
MAREK ROBERT RYBACKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-05
2017-05-16
2005-12-09
2007-06-14
RNM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-09
2013-12-05
OFIAR GRUDNIA 1970 ROKU, 40, GDAŃSK, 80-180, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie