KRS 0000024456
REGON19205977700000
Nazwa"91/4" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa91/4
Data rejestracji 29 cze 2001 (23 lata temu) 29 cze 2001
Data usunięcia 05 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTOJAŃSKA, 91, GDYNIA, 81-381, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1452000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#7210 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230 PRZETWARZANIE DANYCH #7240 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #744 REKLAMA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGODEMOS SPÓŁKA AKCYJNA W GDYNI
Wspólnik
2001-06-29
2001-11-30
49 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.000 JEDEN UDZIAŁ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 588.000 ZŁ
192059777
SYLWESTER JÓZEF MICHALAK
Wspólnik
2001-06-29
2007-09-05
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 480.000,00 ZŁ
PROKOM INTERNET S.A.
Wspólnik
2001-11-30
2004-05-31
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 612.000 ZŁ
191973823
Wspólnik
2001-11-30
2007-09-05
76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 912.000,00 ZŁ
19054268200000
JAN PIOTR BUTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-05
2004-05-31
KRZYSZTOF MICHAŁ MALICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-05
2004-05-31
RAFAŁ EDMUND LITWIC
Członek Organu Nadzoru
2003-08-05
2004-05-31
MICHAŁ OLAF MOCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-05
2004-05-31
ADAM MILER
Członek Organu Nadzoru
2003-08-05
2004-05-31
MAREK LECH CIECIURA
Likwidator
2005-03-02
2007-09-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANNA RUSIECKA
PREZES ZARZĄDU
2001-06-29
2003-08-05
MAREK LECH CIECIURA
PREZES ZARZĄDU
2003-08-05
2005-03-02
2001-06-29
2004-05-31
WWW PRACA COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-31
2004-08-20
"91/04" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-08-20
2005-03-02
"91/4" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-29
2001-09-17
KIELECKA, 2, GDYNIA, 81-303, GDYNIA, POLSKA
2001-09-17
2004-05-31
WŁADYSŁAWA IV, 43, GDYNIA, 81-395, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie