KRS 0000038514
NIP5860005175
REGON19054268200000
Nazwa"SMC" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"SMC" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 24 sie 2001 (23 lata temu) 24 sie 2001
Data usunięcia 04 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres 7, ŻYDOWO - GOŁOGÓRA, 76-131, ŻYDOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#55 HOTELE I RESTAURACJE #72 INFORMATYKA #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #5184Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5185Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNAMAŁGORZATA DANISZEWSKA MICHALAK
Prokurent
2003-04-23
2004-02-03
ŁĄCZNA
JERZY STANISŁAW ANTKOWIAK
Prokurent
2003-06-18
2004-02-03
ŁĄCZNA
IWO ROBERT ŻYSZKIEWICZ
Prokurent
2004-08-13
2009-05-08
SAMOISTNA
LESZEK JÓZEF NIEDAŁTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2009-12-04
TOMASZ WALDEMAR TAUER
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2001-12-19
ROMAN BRUNON SCHEFKE
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2001-12-19
CZESŁAW GRĄDZIEL
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2009-12-04
TOMASZ PIOTR KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2003-06-18
WIKTOR HAJDUK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-18
2009-12-04
JERZY KOWALSKI
Powiernik
2006-10-09
2009-12-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- PREZES SAMODZIELNIE - POZOSTALI CZŁONKOWIE: WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
SYLWESTER JÓZEF MICHALAK
PREZES
2001-08-24
2003-04-23
FELIKSA MLECZKO
PREZES ZARZĄDU
2003-06-18
2009-12-04
MAREK JACEK JĘDRZEJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-02
2003-04-23
MAGDALENA IRENA WOŚ
WICEPREZES
2003-06-18
2004-08-13
JERZY JÓZEF WILKANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-18
2004-02-03
FELIKSA MLECZKO
WICEPREZES
2001-08-24
2003-06-18
2001-08-24
2004-02-03
"DEMOS" SPÓŁKA AKCYJNA
2004-02-03
2006-10-09
"SMC" SPÓŁKA AKCYJNA
2006-10-09
2009-05-08
"SMC" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
2001-08-24
2003-11-28
WŁADYSŁAWA IV, 43, GDYNIA, 81-395, GDYNIA, POLSKA
2003-11-28
2004-02-03
ARMII KRAJOWEJ, 116, SOPOT, 81-824, SOPOT, POLSKA
2004-02-03
2006-07-21
ŚWIĘTOJAŃSKA, 91, GDYNIA, 81-381, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie