KRS 0000589143
NIP1231307006
REGON36311021000000
NazwaDEKADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDEKADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 lis 2015 (9 lat temu) 30 lis 2015
Data usunięcia 17 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ŚWIĘTOJAŃSKA, 91, GDYNIA, 81-381, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email DEKADA@DEKADA.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 1231307006
data rejestracji 08 gru 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6491Z LEASING FINANSOWY #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWOJCIECH JAN KONAT
Wspólnik
2015-11-30
2022-02-17
TOMASZ DARIUSZ SAWICKI
Wspólnik
2015-11-30
2022-02-17
TOMASZ DARIUSZ SAWICKI
Beneficjent
WOJCIECH JAN KONAT
Beneficjent
TOMASZ DARIUSZ SAWICKI
reprezentant
TOMASZ DARIUSZ SAWICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WOJCIECH JAN KONAT
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST DEKADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ DEKADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU TOMASZ SAWICKI.
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-30
2022-02-17
19136810500000
2015-11-30
2020-08-17
UL. SKRZATÓW, 8, JULIANÓW, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie