KRS 0000493891
NIP5842732924
REGON22201875500000
NazwaEMPTOR LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEMPTOR LABS
Data rejestracji 13 sty 2014 (11 lat temu) 13 sty 2014
Data usunięcia 24 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LĘBORSKA, 3B, GDAŃSK, 80-386, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 49000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2014-01-13
2017-11-24
480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000 PLN
19004453000000
MICHAŁ JACEK JERZYK
Wspólnik
2014-01-13
2017-11-24
206 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 300,00 PLN
Wspólnik
2014-05-28
2017-11-24
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 900,00 PLN
22067695100000
JAN KRZYSZTOF WYRWIŃSKI
Wspólnik
2015-12-11
2017-11-24
196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 800,00 PLN
MICHAŁ JACEK JERZYK
Likwidator
2016-11-24
2017-11-24
JAN KRZYSZTOF WYRWIŃSKI
Likwidator
2016-11-24
2017-11-24
JAN KRZYSZTOF WYRWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-01-13
2015-12-11
KRZYSZTOF JAKUB KOZAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-01-13
2017-11-24
MARCIN UŚCINOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-01-13
2017-11-24
KRZYSZTOF MICHAŁ MALICKI
Członek Organu Nadzoru
2015-12-11
2017-11-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMÓW UPRAWNIONY BĘDZIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMÓW UPRAWNIONYCH BĘDZIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MICHAŁ JACEK JERZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-01-13
2016-11-24
RADOSŁAW HUBERT BIAŁAS
WIEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2014-01-13
2015-12-11
JAN KRZYSZTOF WYRWIŃSKI
WIEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2015-12-11
2016-11-24
2014-01-13
2016-11-24
EMPTOR LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie