KRS 0000351721
NIP9571034729
REGON22098430000000
Nazwa"DENISE SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDENISE SYSTEMS
Data rejestracji 19 mar 2010 (15 lat temu) 19 mar 2010
Data usunięcia 24 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAWKI, 2A, WARSZAWA, 00-193, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 456179,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@DENISESYSTEMS.COM
Dane podatkowe
NIP 9571034729
data rejestracji 03 kwi 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJŁUKASZ EMIL ŻELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-03-19
2014-02-20
LESZEK KONKEL
Członek Organu Nadzoru
2010-03-19
2014-02-20
ŁUKASZ MACIEJ OSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-03-19
2012-03-14
MARCIN MARZEC
Członek Organu Nadzoru
2014-02-20
2018-10-09
SEBASTIAN PIELACH
Członek Organu Nadzoru
2014-02-20
2018-10-09
JAROSŁAW WITOLD KOTECKI
Członek Organu Nadzoru
2012-03-14
2012-07-04
SEBASTIAN MARCIN POLACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-04
2014-02-20
HUBERT MARCIN SZCZOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2014-02-20
2018-10-09
SZYMON JESSA
Wspólnik
2010-03-19
2013-06-07
137 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 685.000 PLN
Wspólnik
2010-03-19
2020-01-24
136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 166.328,00 ZŁ
19004453000000
Wspólnik
2013-06-07
2020-01-24
237 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 289.851,00 ZŁ
14182945600000
BOLESŁAW BARTŁOMIEJ GIDZIŃSKI
Likwidator
2018-10-09
2020-01-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
SZYMON JESSA
PREZES ZARZĄDU
2010-03-19
2012-03-14
HUBERT MARCIN SZCZOŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH
2010-03-19
2014-02-20
ANDRZEJ KRZYSZTOF BANACH
PREZES ZARZĄDU
2012-03-14
2013-06-07
PAWEŁ JAROSZ
PREZES ZARZĄDU
2013-06-07
2014-02-20
BOLESŁAW BARTŁOMIEJ GIDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2014-02-20
2018-10-09
2010-03-19
2018-10-09
"DENISE SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-19
2011-03-10
TRZY LIPY, 3, GDAŃSK, 80-172, GDAŃSK, POLSKA
2011-03-10
2012-01-20
HEWELIUSZA, 11, GDAŃSK, 80-890, GDAŃSK, POLSKA
2012-01-20
2014-06-24
LĘBORSKA, 3B, GDAŃSK, 80-386, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie