KRS 0000296183
NIP1180043996
REGON01035636700000
NazwaLUX MED TRÓJMIASTO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaLUX MED TRÓJMIASTO
Data rejestracji 31 gru 2007 (17 lat temu) 31 gru 2007
Data usunięcia 06 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres JAŚKOWA DOLINA, 132, GDAŃSK, 80-286, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7394395,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 7394395,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji7394395
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #72 INFORMATYKAANNA MAGDALENA LITWIC
Prokurent
2011-10-24
2018-05-16
PROKURA SAMOISTNA
BARTOSZ ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI
Prokurent
2018-05-16
2018-11-06
PROKURA SAMOISTNA
BRUNO HANGARTNER
Członek Organu Nadzoru
2007-12-31
2009-11-02
1947-07-31
ZBIGNIEW BOGUSŁAW GRUCA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-31
2018-05-16
JANUSZ STANISŁAW KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-12-31
2013-12-17
RAFAŁ EDMUND LITWIC
Członek Organu Nadzoru
2009-11-02
2018-05-16
MATEUSZ PIOTR WALASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-06
2018-03-23
DAWID MAREK SUKACZ
Członek Organu Nadzoru
2010-12-06
2011-06-17
MICHAŁ MARIAN MAZURKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-06-17
2018-05-16
ANDRZEJ JERZY OLIK
Członek Organu Nadzoru
2013-12-17
2018-05-16
JAKUB PAWEŁ WALASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-03-23
2018-05-16
EDYTA GAWLIK
Członek Organu Nadzoru
2018-06-12
2018-11-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PRZEZ INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PRZEZ DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ROMAN RYSZARD WALASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-12-31
2018-05-16
MONIKA KATARZYNA DAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2018-05-16
2018-11-06
2007-12-31
2018-06-12
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA
2007-12-31
2012-01-09
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 5, GDAŃSK, 80-208, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie