KRS 0000286064
NIP9581566103
REGON22046484100000
Nazwa"BILLBANK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBILLBANK
Data rejestracji 08 sie 2007 (17 lat temu) 08 sie 2007
Data usunięcia 29 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MORSKA, 168, GDYNIA, 81-225, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 475500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (39)
#72 INFORMATYKA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #5184Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8532A TECHNIKA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHANNA MAGDALENA LITWIC
Członek Organu Nadzoru
2009-06-04
2011-02-28
MARCIN MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-06-04
2019-01-29
PIOTR SŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-06-04
2011-02-28
BEATA KARAŚ KABACYJ
Członek Organu Nadzoru
2011-02-28
2019-01-29
KAMIL JOŚKO
Członek Organu Nadzoru
2011-02-28
2019-01-29
JACEK POMIECZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-06-04
2019-01-29
WOJCIECH SZCZEPAN SIKORA
Wspólnik
2007-08-08
2019-01-29
1250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.500,00 ZŁ
ADAM GLAZIK
Wspólnik
2007-08-08
2019-01-29
1250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.500,00 ZŁ
JACEK KAROL POMIECZYŃSKI
Wspólnik
2007-08-08
2019-01-29
1250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.500,00 ZŁ
EWA MARIA GIELNIEWSKA NIEDBALSKA
Wspólnik
2008-02-08
2019-01-29
1250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.500,00 ZŁ
Wspólnik
2009-01-30
2019-01-29
4190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 209.500 ZŁ
14143152900000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
WOJCIECH SZCZEPAN SIKORA
PREZES
2007-08-08
2011-02-28
ADAM GLAZIK
WICEPREZES
2007-08-08
2011-02-28
PIOTR SŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-02-28
2014-08-18
2007-08-08
2019-01-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-08-08
2019-01-29
"BILLBANK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-08-08
2019-01-29
MORSKA, 168, GDYNIA, 81-225, GDYNIA, POLSKA
2007-08-08
2019-01-29
72 - INFORMATYKA
2007-08-08
2019-01-29
92 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM
2007-08-08
2019-01-29
93 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA
2007-08-08
2019-01-29
2233Z - REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2007-08-08
2019-01-29
3002Z - PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI
2007-08-08
2019-01-29
5184Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
2007-08-08
2019-01-29
5248A - SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
2007-08-08
2019-01-29
5261Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
2007-08-08
2019-01-29
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2007-08-08
2019-01-29
6420C - TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA.
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie