KRS 0000279385
NIP9571002037
REGON22043479700000
Nazwa"FORDOŃSKA OFFICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwa"FORDOŃSKA OFFICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 24 kwi 2007 (17 lat temu) 24 kwi 2007
Data usunięcia 25 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres BATOREGO, 16, GDAŃSK, 80-251, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 50000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji50
Dane podatkowe
NIP 9571002037
data rejestracji 15 lip 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIRYSZARD JAN PINKER
reprezentant
MACIEJ GRABSKI
reprezentant
MACIEJ GRABSKI
Beneficjent
RYSZARD PINKER
Członek Organu Nadzoru
2007-04-24
2022-08-25
KRZYSZTOF PŁACHTA
Członek Organu Nadzoru
2007-04-24
2022-08-25
JACEK KAWALEC
Członek Organu Nadzoru
2007-04-24
2018-04-20
ANNA ELŻBIETA KOLLOCH SKOCZEK
Członek Organu Nadzoru
2018-04-20
2022-08-25
MACIEJ GRABSKI
Beneficjent
PAN MACIEJ GRABSKI, JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, SPRAWUJE NAD NIĄ POŚREDNIO KONTROLĘ W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ SPRAWOWANIE BEZPOŚREDNIEJ KONTROLI NAD JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI (UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI) ORAZ SPRAWOWANIE BEZPOŚREDNIEJ KONTROLI NAD AKCJONARIUSZEM, POSIADAJĄCYM 90% AKCJI SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
2007-04-24
2021-11-25
"WMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie