KRS 0000004261
REGON00417373700000
NazwaSAFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSAFO
Data rejestracji 30 mar 2001 (23 lata temu) 30 mar 2001
Data usunięcia 23 lip 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUCYNY HERC, 58, LUBLIN, 20-328, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 95400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCHMAREK DARIUSZ DUTKOWSKI
Wspólnik
2001-03-30
2007-07-23
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ.
DARIUSZ JAWORSKI
Wspólnik
2001-03-30
2007-04-23
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11 000 ZŁOTYCH
TOMASZ SKOCKI
Wspólnik
2001-03-30
2007-07-23
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ.
JACEK JÓZEF DUCH
Wspólnik
2007-03-28
2007-07-23
196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.800,00 ZŁ.
Wspólnik
2007-04-23
2007-07-23
540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000,00 ZŁ.
01729300300000
MACIEJ JACEK MANIECKI
Wspólnik
2001-03-30
2007-07-23
294 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14 700 ZŁOTYCH
PIOTR DURSUN KRZYŻAK
Wspólnik
2001-03-30
2007-07-23
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ.
ROBERT KŁOS
Wspólnik
2001-03-30
2007-07-23
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ.
MACIEJ STEFAN HENDZEL
Wspólnik
2001-03-30
2005-03-01
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO WICEPREZES JEDNOOSOBOWO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ STEFAN HENDZEL
PREZES ZARZĄDU
2001-03-30
2004-06-24
MACIEJ JACEK MANIECKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-24
2007-07-23
PIOTR DURSUM KRZYŻAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-24
2007-07-23
GRZEGORZ JAN PITEK
CZŁONEK ZARZADU
2004-06-24
2007-07-23
MAREK DARIUSZ DUTKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-24
2007-07-23
MACIEJ JACEK MANIECKI
W-CE PREZES
2001-03-30
2004-06-24
MAREK DARIUSZ DUTKOWSKI
W-CE PREZES
2001-03-30
2001-12-07
2001-03-30
2003-01-29
LUCYNY HERC, 18, LUBLIN, 20-328, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie