KRS 0000612359
NIP7822622168
REGON36426163200000
NazwaCYBER_FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCYBER_FOLKS
Data rejestracji 21 kwi 2016 (8 lat temu) 21 kwi 2016
Data usunięcia 11 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. FRANKLINA ROOSEVELTA, 22, POZNAŃ, 60-829, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 225611,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 225611,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,01 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji22561100
Dane kontaktowe
Email BIURO@H88.PL
Dane podatkowe
NIP 7822622168
data rejestracji 27 kwi 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJKONRAD KOWALSKI
zgłaszający - członek zarządu
KATARZYNA DOROTA JUSZKIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
JACEK JÓZEF DUCH
Beneficjent
AGNIESZKA MILENA DWERNICKA PIASECKA
Prokurent
2019-01-15
2023-09-11
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROBERT STASIK
Członek Organu Nadzoru
2016-04-21
2016-12-08
MAGDALENA DWERNICKA
Członek Organu Nadzoru
2016-04-21
2016-12-08
PRZEMYSŁAW RYSZARD SIWEK
Członek Organu Nadzoru
2016-04-21
2016-12-08
JACEK JÓZEF DUCH
Członek Organu Nadzoru
2016-12-08
2023-09-11
ZBIGNIEW JACEK ŁAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-12-08
2020-02-21
KRZYSZTOF ROMUALD SZYSZKA
Członek Organu Nadzoru
2016-12-08
2022-12-07
TOMASZ ANDRZEJ PACYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-02-21
2023-09-11
ROBERT STASIK
Członek Organu Nadzoru
2022-12-07
2023-09-11
JACEK JÓZEF DUCH
Beneficjent
JACEK DUCH POSIADA POŚREDNIO W CYBER_FOLKS S.A. 30,07%, Z UWAGI NA: 1) POSIADANIE BEZPOŚREDNIO W R22 S.A. 30,25%, KTÓRA POSIADA BEZPOŚREDNIO W CYBER_FOLKS S.A. 99,43%. 2) TYM SAMYM JACEK DUCH POSIADAJĄC BEZPOŚREDNIO W R22 S.A. 30,25%, POSIADA POŚREDNIO W CYBER_FOLKS S.A. 30,07%.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONYCH JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAKUB DWERNICKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-21
2023-09-11
ROBERT STASIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-30
2021-08-30
ROBERT STASIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-08-30
2022-12-07
PRZEMYSŁAW RYSZARD SIWEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-15
2022-08-05
KATARZYNA DOROTA JUSZKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-12-07
2023-09-11
KONRAD KOWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-12-07
2023-09-11
ARTUR WACŁAW PAJKERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-12-07
2023-09-11
2016-04-21
2021-10-11
H88 SPÓŁKA AKCYJNA
2016-04-21
2017-06-19
UL. ABPA ANTONIEGO BARANIAKA, 88, POZNAŃ, 61-131, POZNAŃ, POLSKA
Wprowadzenie innowacyjnych usług w oparciu o model Cloud Computing przez SuperHost.pl Sp. z o.o.
762 617,22 zł
234 085,32 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie