KRS 0000634743
NIP7822643940
REGON36533929900000
NazwaH88 HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaH88 HOLDING
Data rejestracji 07 wrz 2016 (8 lat temu) 07 wrz 2016
Data usunięcia 20 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. FRANKLINA ROOSEVELTA, 22, POZNAŃ, 60-829, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 286971,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 286971,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji286971
Dane podatkowe
NIP 7822643940
data rejestracji 23 wrz 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJJACEK JÓZEF DUCH
Członek Organu Nadzoru
2016-09-07
2019-05-20
SEBASTIAN PIOTR GÓRECKI
Członek Organu Nadzoru
2016-09-07
2016-12-08
AGNIESZKA MILENA DWERNICKA PIASECKA
Członek Organu Nadzoru
2016-09-07
2016-12-08
ZBIGNIEW JACEK ŁAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-12-08
2019-05-20
KRZYSZTOF ROMUALD SZYSZKA
Członek Organu Nadzoru
2016-12-08
2019-05-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAKUB DWERNICKI
PREZES ZARZĄDU
2016-09-07
2019-05-20
ROBERT STASIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-24
2019-05-20
2016-09-07
2017-06-16
UL. ABPA ANTONIEGO BARANIAKA, 88, POZNAŃ, 61-131, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie